viernes, 6 de mayo de 2016

Copia, coloca y calcula







1.- 934 X 40=
2.- 743 : 11 =
3.- 7587 X 91 =
4.- 643 : 19 =
5.- 855 X 19 =
6.- 8700 :800 =
7.- 8300 : 900 =
8.- 8475 X 600 =
9.- 847 : 89 =
10 .- 67545 x 90000 =    

No hay comentarios:

Publicar un comentario